W taki sposób Japończycy uczą się mnożenia dużych liczb

W taki sposób Japończycy uczą się mnożenia dużych liczb

Potrzebujesz szybszego ładowania wideo?
Załóż konto CDA Premium i nie trać czasu na wczytywanie.
Aktywuj teraz, a 14 dni otrzymasz gratis! Aktywuj konto premium Dlaczego widzę ten komunikat?

CDA nie limituje przepustowości oraz transferu danych.
W godzinach wieczornych może zdarzyć się jednak, iż ilość użytkowników przekracza możliwości naszych serwerów wideo. Wówczas odbiór może być zakłócony, a plik wideo może ładować się dłużej niż zwykle.

W opcji CDA Premium gwarantujemy, iż przepustowości i transferu nie braknie dla żadnego użytkownika. Zarejestruj swoje konto premium już teraz!

Następne wideo
anuluj
Odblokuj dostęp do 7621 filmów i seriali premium od oficjalnych dystrybutorów!
Oglądaj legalnie i w najlepszej jakości. Nie kupuj kota w worku!
Wypróbuj konto premium przez 14 dni za darmo!
avatar
Dodał: Villain

Bardzo ciekawy sposób na mnożenie dużych liczb.

pokaż cały opis
4.0 / 5 Oceny: 31
Włącz dostęp do 7621 znakomitych filmów i seriali
w mniej niż 2 minuty! Nowe, wygodne metody aktywacji.
Komentarze do: W taki sposób Japończycy uczą się mnożenia dużych liczb
Najlepsze komentarze
avatar
anonim209 (*.*.117.209) 2015-11-05 13:42:18 +32
oni zra tez surowe ryby!
nasz sposob lepszy Odpowiedz
avatar
anonim117 (*.*.205.117) 2015-11-05 16:34:56 +40
@anonim193: mnożenie w słupku tępy ciulu Odpowiedz
avatar
anonim193 (*.*.195.193) 2015-11-05 15:38:24 +9
@anonim209: tak a jaki jest nasz sposób ? kalkulator ? Odpowiedz
Pokaż wszystkie odpowiedzi [6]
avatar
anonim185 (*.*.145.185) wysłano z m.cda.pl 2015-11-05 17:33:00 +22
W mrożeniu pod kreską trzeba znać tabliczkę mnożenia a tu wystarcza wyłącznie dodawanie. Odpowiedz
avatar
anonim212 (*.*.103.212) 2015-11-05 17:37:15 +7
@anonim185: Tu trzeba znać dodawanie a w kalkulatorze wystarczy wyłącznie znać liczby. Odpowiedz
avatar
anonim137 (*.*.117.137) 2015-11-05 19:37:18 0
@anonim185: idąc twoim tokiem rozumowania to ucz się na patyczkach Odpowiedz
avatar
anonim82 (*.*.68.82) 2015-11-05 19:26:35 +4
Sprawdzilem przy mnozeniu 14 x 27 =378
-w glowie: 11.69 sek
-pod kreska: 10.40 sek
-liniami: 46.63 sek..
Przy tym przykladzie za duzo kresek...zajmuje czasu.
dobre dla tepakow, ktorzy nie umieja ani mnozyc w glowie, ani pod kreske mniejsze liczby, ani nie maja kalkulatora pod reka.
Dla dzieci na pewno fajna zabawa.
Mimo to szacun dla japonczykow ze taki sposob wymyslili. nigdy bym nie wpadl na to. Odpowiedz
avatar
anonim224 (*.*.204.224) 2015-11-05 15:34:04 +3
Super ! jestem juz dawno po szkole ale ci co jeszcze sie ucza matematyki moga zablysnac :) Odpowiedz
avatar
anonim48 (*.*.80.48) 2015-11-08 20:50:00 +2
a jak by było jak by np 30X 15 jak te zero zastapic kreska? Odpowiedz
avatar
anonim79 (*.*.188.79) 2016-07-31 02:59:24 0
@anonim48: dobre spostrzeżenie Odpowiedz
avatar
anonim2 (*.*.23.2) 2015-11-05 20:05:06 +2
Trzeba przyznać, sposób świetny, a naród bardzo mądry. Odpowiedz
durukuderuido 2016-04-14 20:31:24 +1
dobre jak nie masz pod ręką kalkulatora Odpowiedz
avatar
anonim71 (*.*.61.71) 2015-11-06 09:01:10 +1
W szkole u nas Cię tego nie naucza :D Odpowiedz
avatar
anonim217 (*.*.139.217) 2015-11-06 01:47:12 +1
Zajebiste lepsze od mnozenia w slupku ;) Odpowiedz
avatar
anonim232 (*.*.153.232) 2015-11-08 18:47:03 0
ten sposob jest po prostu inny niz nasz, ale czy lepszy to szczerze wadpie Odpowiedz
enderman1187pl 2015-11-06 16:30:00 0
Japończycy nie umią liczyć normalnie (np:mnożenie pisemne) Odpowiedz
avatar
anonim176 (*.*.105.176) wysłano z m.cda.pl 2015-11-06 07:46:57 0
Jak taki ciekawy i swietny sposób to proszę rozrysowac np. 10×10. Dziękuję i dobranoc Odpowiedz
avatar
anonim37 (*.*.116.37) 2015-11-06 08:13:38 0
@anonim176: zera pewnie w pamieci zostaja i sie je przepisuje Odpowiedz
avatar
anonim98 (*.*.172.98) 2015-11-05 20:48:16 0
ciekawy sposob na mnożenie dużych liczb , ale moj sposob jest lepszy np 12x 360 = 3600+ 720 = 4320,
41x 351 = 14004+351 =14355 przy trzech liczbach na 3liczby rozbijamy na 3 razy :
231x 317 =63400+9510+ 317= 9827+63400=73227 Odpowiedz
avatar
anonim32 (*.*.99.32) 2015-11-06 00:43:28 +3
@anonim98: 41 x 351 = 14391 mistrzu Odpowiedz
avatar
anonim5 (*.*.237.5) 2015-11-05 20:00:41 0
Można też użyć kalkulatora. Polecam. Odpowiedz
avatar
anonim189 (*.*.195.189) wysłano z m.cda.pl 2015-11-05 19:38:15 0
Przy drugim dzialaniu wynik sie zgadza ale pod cyfra 8 jest 6 !!!!! Kropek a nie 8 !!! Odpowiedz
saddamslupsk 2015-11-05 19:04:58 0
Ja tam preferuję mnożenie pisemne, zaś w/w działanie ma sens tylko i wyłącznie wtedy, gdy ktoś ma dobrze rozwiniętą fotograficzną pamięć - mimo, że jestem wzrokowcem, to raczej nie policzyłbym tego tak szybko. Odpowiedz
avatar
anonim201 (*.*.50.201) 2015-11-05 18:38:01 0
mam lepszy sposob na liczenie w glowie 10x 23= 230 , 4x23=92 , 230 + 92 ... ps w podstawowce zawsze miałem na czerwono 1 i 5 na kartkowce 1 to bylo ze pierwszy a 5 to ocena Odpowiedz
Autoodtwarzanie następnego wideo
on
off

Logowanie